日本杰尼斯解散光GENJI组
光GENJI(1987年6月25日——1994年8月31日)
SAY・S(1993年4月25日——1994年8月31日)
光GENJI SUPER5(1994年8月31日——1995年9月3日)
1987年8月19日正式出道。
1993年4月25日,宽之、山本、赤坂、敦启结成SAY・S限定组合。
1994年8月31日大泽树生,佐藤宽之在1994年8月31日退团,事务所退社。SAY・S解散。
随着光GENJI SUPER5组成。
1995年9月3日光GENJI SUPER5解散,成员诸星和己退社。剩下四名成员个人活动。
1998年3月,佐藤敦启名字改为佐藤アツヒロ。
2002年2月未山本淳一退社。
2007年10月29日,赤坂晃引发重大丑闻,被杰尼斯事务所解雇。
2019年内,目前所属的杰尼斯事务所的内海光司跟佐藤敦启(现:佐藤アツヒロ)。
(原成员赤坂晃也是所属杰尼斯事务所,因丑闻而被解雇。)
内海光司(51)(うちうみ こうじ、1968年1月11日 - )
大泽树生(50)(おおさわ みきお、1969年4月20日 - )1994年退团。
诸星和己(49)(もろほし かずみ、1970年8月12日 - )
佐藤宽之(49)(さとう ひろゆき、1970年11月2日 - )SAY・S,1994年退团。
山本淳一(47)(やまもと じゅんいち、1972年2月28日 - )SAY・S
赤坂晃(46)(あかさか あきら、1973年5月8日 - )SAY・S
佐藤敦启(现:佐藤アツヒロ)(46)(さとう あつひろ、1973年8月30日 -)
内海光司
大泽树生
诸星和己
佐藤宽之
山本淳一
赤坂晃
佐藤アツヒロ
光GENJI(1987年6月25日——1994年8月31日)
SAY・S(1993年4月25日——1994年8月31日)
光GENJI SUPER5(1994年8月31日——1995年9月3日)
1987年8月19日正式出道。
1993年4月25日,宽之、山本、赤坂、敦启结成SAY・S限定组合。
1994年8月31日大泽树生,佐藤宽之在1994年8月31日退团,事务所退社。SAY・S解散。
随着光GENJI SUPER5组成。
1995年9月3日光GENJI SUPER5解散,成员诸星和己退社。剩下四名成员个人活动。
1998年3月,佐藤敦启名字改为佐藤アツヒロ。
2002年2月未山本淳一退社。
2007年10月29日,赤坂晃引发重大丑闻,被杰尼斯事务所解雇。
2019年内,目前所属的杰尼斯事务所的内海光司跟佐藤敦启(现:佐藤アツヒロ)。
(原成员赤坂晃也是所属杰尼斯事务所,因丑闻而被解雇。)
内海光司(51)(うちうみ こうじ、1968年1月11日 - )
大泽树生(50)(おおさわ みきお、1969年4月20日 - )1994年退团。
诸星和己(49)(もろほし かずみ、1970年8月12日 - )
佐藤宽之(49)(さとう ひろゆき、1970年11月2日 - )SAY・S,1994年退团。
山本淳一(47)(やまもと じゅんいち、1972年2月28日 - )SAY・S
赤坂晃(46)(あかさか あきら、1973年5月8日 - )SAY・S
佐藤敦启(现:佐藤アツヒロ)(46)(さとう あつひろ、1973年8月30日 -)
内海光司
大泽树生
诸星和己
佐藤宽之
山本淳一
赤坂晃
佐藤アツヒロ